เข้าสู่ระบบ จำนวนคนออนไลน์ 2950 คน
คณิตศาสตร์
ขีดเขียนเรื่องเรียนคณิตศาสตร์
 
หัวข้อล่าสุด
 
 
  • ชุดการสอนคณิตศาสตร์ (0)
    [มากกว่า 6 เดือน]
  • วันเกษียณ (1)
    [มากกว่า 6 เดือน]
  • การสอนคณิตศาสตร์ (0)
    [มากกว่า 6 เดือน]
  • เรื่องดีๆที่อยากบอก (1)
    [มากกว่า 6 เดือน]
  • ทฤษฎีจำนวนเบื้องต้น (4)
    [มากกว่า 6 เดือน]
  • วัยเกษียณ อยู่อย่างมีความสุข (1)
    [มากกว่า 6 เดือน]
  • สมุดบันทึกความเป็นครูที่ดี (0)
    [มากกว่า 6 เดือน]
  • แบบฝึกเลขยกกำลัง (1)
    [มากกว่า 6 เดือน]
  • โครงงานคณิตศาสตร์ม.ต้น (0)
    [มากกว่า 6 เดือน]
  • โครงงาน (36)
    [มากกว่า 6 เดือน]
  • โครงงานคณิตศาสตร์ (25)
    [มากกว่า 6 เดือน]
  • 12 สิงหาคม "วันแม่ " (4)
    [มากกว่า 6 เดือน]
  • อาหารไทยยอดนิยม (2)
    [มากกว่า 6 เดือน]
  • เรียนอย่างไรให้เก่ง (2)
    [มากกว่า 6 เดือน]
  •  
         
     
    ปฎิทิน
     
     

    <กันยายน 2557>
     
    3525262728293031
    361234567
    37891011121314
    3815161718192021
    3922232425262728
    40293012345
     
         
     
    สถิติบลอกนี้
     
     
    • คนเข้าบลอกนี้ทั้งหมด 95814
    • เฉพาะวันนี้ 1
    • ความคิดเห็น 77
    • จำนวนเรื่อง 14
    ให้คะแนนบลอกนี้
    แจ้งเนื้อหาบลอกไม่เหมาะสม
     
         
    โครงงานคณิตศาสตร์ม.ต้น
    Last Updated On: 16 กรกฎาคม 2556 - 17:38:00



                                                            โครงงานคณิตศาสตร์

    เรื่อง กลคณิตศาสตร์

    1. ความเป็นมา

                    การคิดคำนวณทางคณิตศาสตร์นั้น เราอาจคิดตามวิธีการ ที่ได้เรียนมาโดยเฉพาะ ของเรื่องนั้น  แต่ในบางครั้ง เราอาจคิดวิธีลัด หรือวิธีคิดขึ้นใหม่ แต่ก็สามารถหาคำตอบได้ เช่นเดียวกับวิธีการคิดตามปกติ   กลคณิตเป็นวิธีการหนึ่งที่สามารถจะหาคำตอบเกี่ยวกับการคูณและการบวกได้ด้วยการคิดในใจ แม้นจำนวนที่มาเป็นตัวตั้ง และตัวคูณจะมีค่ามาก ก็ตามจึงสนใจที่จะศึกษาวิธีการนี้

    2. จุดประสงค์

                    เพื่อหาผลบวกของจำนวนสองจำนวน ซึ่งจำนวนแต่ละจำนวนมีตัวตั้งเท่ากัน ตัวคูณของจำนวนที่สอง รวมกับตัวคูณของจำนวนที่ สองกับจำนวนที่หนึ่งเท่ากับ 9 9 9

     

    3. สารคณิตศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง

                    การบวกและ การคูณ


    4. การดำเนินงาน 

                       สมฤดี วีระยุทธ์  พุทธิพงษ์   สมาชิกในกลุ่ม  3 คน   ได้มาประชุมปรึกษาหารือกัน เกี่ยวกับกลคณิตศาสตร์

                      1. สมฤดี ถาม วีระยุทธ์ กำหนดให้มีเลขสามหลัก มาหนึ่งจำนวน วีระยุทธ์ กำหนด 327

      2.เขียนจำนวนนั้นสองครั้ง                                            327                     327

      3. สมฤดี ถาม พุทธิพงษ์ ให้กำหนด                             327                         327

          จำนวนที่มีสามหลักอีกจำนวนหนึ่ง                         652

           นำมาเขียนต่อท้ายของจำนวนแรก

    4.หาจำนวนที่จะนำมาบวกกับ 652  ได้ 999                 327                         327                        

      จำนวนนั้นคือ 347 เขียน 347 ไว้ใต้ 327                     652                         327

      ซึ่งอยู่ทางขวามือ

    5. คูณ 327  ด้วย 652 แล้วนำผลคูณที่ได้                        327×                    327×

       บวกกับผลบวกของ 327  กับ 347                                652                         347

                                                                                                    ……..                    ……...  

    ผลบวกจะได้                                                                326,673

     

    ลองพิจารณา                                       327 ×  652    =   213,204

                                                                 327  ×  347    =   113,469

                                                                                         =   326,673

         ถ้าติดตามแบบกลคณิตศาสตร์ โดยไม่ต้องมาตั้งคูณให้เห็นจะคิดอย่างไร              

    6. สามตัวแรกของคำตอบจะได้จาก   327  - 1   =  326   จำนวนอีกสามจำนวนถัดไปได้จากจำนวนที่มารวมกับ  326  แล้ว
         ได้ 999  จำนวนนั้นคือ  999 – 326    =  673   ดังนั้นผลบวกข้างต้นเท่ากับ  326.673 ซึ่งเป็นกลคณิตศาสตร์
    ที่ประชุมเกิด 
         ความสงสัยว่า ถ้าเป็นจำนวนอื่นๆบ้าง จะหาคำตอบได้เช่นเดียวกันหรือไม่ โดยได้ร่วมกันพิจารณาดังนี้

                                                                                          821×                     821×

                                                                                          146                         853

                                                                                          …….         +        …….  

                                                                                                               =       820,179      

    ที่ประชุมได้ตั้งข้อสังเกตว่า                               146  + 853                =      999

    สามจำนวนแรกของคำตอบคือ                         821 -   1                    =      820

    สามจำนวนหลังของคำตอบคือ                        999 -   820                =      179

    ผลบวกสุดท้ายจึงเป็น                                                                       820,179

    ลองพิจารณา                                                                     821 ×  146    =   119.866 +

                                                                                              821  ×  853    =   700.313

                                                                                                                      =   820.179

                    เมื่อที่ประชุมเข้าใจตรงกันแล้วจึงได้ให้แต่ละคนไปทดลองกับจำนวนอื่นๆดู โดยใช้กลศาสตร์ ดูว่า ผลลัพธ์จะถูกต้องหรือไม่ให้ตรวจสอบการหาผลลัพธ์ด้วยเครื่องคิดเลขที่ประชุมกำหนดตัวตั้ง และตัวคูณคู่แรกให้ แล้วให้เขียนตัวตั้งและตัวคูณคู่ที่สองเอง เมื่อคูณแต่ละคู่แล้วให้นำมาบวกกัน ให้หาผลลัพธ์โดยใช้กลคณิตศาสตร์

     

     

     

     

     

     

     

                                    สมฤดี                                    วีระยุทธ์                                                พุทธิพงษ์  

    (1).                            456×                                      632×                                                      748×

                                      273                                         345                                                           467

     ....................................................................................................................................................................................................                        (2).                      658×                                      735×                                                      833×

                                        348                                        424                                                          528
      .....................................................................................................................................................................................................

     

      (3.)                            782×                                      827×                                                      965×

                                        465                                         532                                                            649

                   

     ...................................................................................................................................................

    5. ระยะเวลา

                     1   วัน

    6. การสรุปผล

                    หลังจากสมาชิกทั้ง  3  คน ทำตามที่ตกลงกันไว้แล้ว นำเสนอผลงานดังนี้

                              สมฤดี                                          คำตอบ                                             ตรวจคำตอบ

    (1).         456×                      456×                                                                       456× 273  =   124,488 +

                    273                         726                                                                           456× 726  =   331,056

     

                             …….              …….                    455,544                                                        =   455,544                                         

    .                   ........................................................................................................................................................

    (2).         658×                      658×                                                                           658× 348  =   228,984 +

                    348                         651                                                                               658× 651  =   428,358

     

                             …….              …….                             =           657,342                                     =   657,342         
                        ..............................................................................................................................................................             

     

     

    (3).         782×                      782×                                                                           782× 465 =   363,630 +

                    465                         534                                                                                782× 534  =   417,588

     

                 …….              …….                                  =              781,218                                             =   781,218                      

                        ……………………………………………………………………………………………

     

    7. การนำเสนอผลงาน

                    นำเสนอผลงานโดยการรายงานปากเปล่า  มีแผนภูมิประกอบ

     8. ข้อเสนอแนะ

                    ควรทำตัวตั้งที่มีจำนวนหลายหลัก เช่น จำนวนที่มี สี่หลัก  จำนวนที่มี ห้าหลัก

     

    9. เอกสารอ้างอิง

                    1.  ยุพิน  พิพิธกุล  โครงงานคณิตศาสตร์ . กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แม็ค , 2544

                    2. David Rayner    Complete Mathematical. Oxford Univerrsity Press: London,1997







    อ่านทั้งหมด: 2663, ความเห็นทั้งหมด: 0

    แสดงความเห็น
    ข้อความ
       
      
     
     
       
    แนบรูป *เฉพาะสมาชิกเท่านั้น
    จาก  
    พิมพ์คำว่า คนไทย ในช่องนี้ ->

    เรื่องราวอื่นๆจากบลอกเพื่อนบ้าน

    คลิปสรุปข่าวประจำวันนี้มีหลายข่าวต่อเนื่อง(ดีโพลมา2394)
    ตำรวจชลบุรี คุมตัวผู้ต้อหางัดเบาะรถ(ดีโพลมา2393)
    เอเลี่ยนเหล็ก 1/2(ดีโพลมา2392)
    เรียนเชิญ สื่อมวลชน ร่วมทำข่าวครอบครัวตึ๋งหนืด ตืดขั้นเทพ(ดีโพลมา2391)
    คลิปสรุปข่าวประจำวันนี้มีหลายข่าวต่อเนื่อง(ดีโพลมา2390)
    แม่ร่ำไห้ร้องสื่อคดีฆ่าโหด “น้องเพลง” ไม่คืบ(ดีโพลมา2389)
    หนังเรื่อง คนนรก(สนุกมาก)(ดีโพลมา2388)
    แฟลชม็อบ
    คลิปสรุปข่าวประจำวันนี้มีหลายข่าวต่อเนื่อง (ดีโพลมา2387)
    คําพิพากษาศาลฎีกาที่น่าสนใจ 7109/2555 (ดีโพลมา2386)
    โน๊ต อุดม แต้พานิช - เดี่ยวไมโครโฟน 7(ดีโพลมา2385)
    แกะปูอย่างถูกวิธี ได้เนื้อเน้นๆ
    ฃีรี่ส์ฝรั่ง
    คลิปสรุปข่าวประจำวันนี้มีหลายข่าวต่อเนื่อง (ดีโพลมา2383)
    กปปส.ตั้งมูลนิธิหนุนคสช.-สปช.เดินหน้าปฏิรูป(ดีโพลมา2382)
    ผู้หญิงตัดเซียน [โจวซิงฉือ/เจิ้งอวี้หลิง] (ดีโพลมา2381)
    ต้องการงานพาสทาม คีย์ข้อมูล งานมาทำที่บ้าน สนใจงานคลิกที่นี่ค่ะ
    ร่าง คำประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติ
    ความต้องการด้านทรัพยากรที่จำเป็นในการบริหารความต่อเนื่อง
    คลิปสรุปข่าวประจำวันนี้มีหลายข่าวต่อเนื่อง(ดีโพลมา2380)
    กฎหมาย ผู้ต้องขังตายในคุก(ดีโพลมา2379)
    หนังเจาะรหัสอัจฉริยะ(ดีโพลมา2378)
    เขียน SQL คำนวณอายุ จากวันเกิด
    SQL Server Date Functions
    Function Date in mysql
    การแปลงไฟล์.chmไปเป็นpdf
    คลิปสรุปข่าวประจำวันนี้มีหลายข่าวต่อเนื่อง(ดีโพลมา2377)
    ข่มเหงรังแกจิตใจเมีย เมียยิงตายอ้างบันดาลโทสะได้(ดีโพลมา2376)
    คนตัดคน ภาค 3 (ดีโพลมา2375)
    mysql postgress 2in1 on REDHat
    mysql dump and compress file
    คลิปสรุปข่าวประจำวันนี้มีหลายข่าวต่อเนื่อง(ดีโพลมา2374)
    กฎหมายโทษอนาจาร(ดีโพลมา2373)
    หนัง[2/2]วันสิ้นโลก ฟ้าถล่มแผ่นดินทลาย(ดีโพลมา2372)
    หน่วยทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ฯ รับสมัครงานเป็นทหารมหาดเล็ก
    งานที่บ้าน คีย์ข้อมูลทางเน็ต สนใจงานคลิกที่นี่ค่ะ
    งานทำที่บ้าน คีย์ข้อมูลทางเน็ต ต้องการงานคลิกที่นี่ค่ะ
    งานอิสระ คีย์ข้อมูล ทำที่บ้าน เปิดรับจำนวนมากค่ะ
    6 นิสัยของคน(อายุ)เกิน 100 ปี
    วิเคราะห์ทิศทางการเปิดประตู
    สัญญาณเตือนดวงตาเสื่อม
    แบบนี้ก็ เกือบเสียแฟนล่ะ 5555
    จาก ไอซ์ บัคเก็ต มาสู่ ไรซ์ บัคเก็ต,... ดีกว่ามั้ย??
    กรมอุตุฯ ชี้ฝนฟ้าคะนองทั่วกรุงฯ 80%
    คลิปสรุปข่าวประจำวันนี้มีหลายข่าวต่อเนื่อง(ดีโพลมา2371)
    กฎหมายขับไล่ออกจากที่ดิน(ดีโพลมา2370)
    (ประชันเงาเสียง - "ใบเตย อาร์ สยาม") (ดีโพลมา2369)
    พิธีไหว้ครูและครอบครูโขน-ละคอน ประจำปี ๒๕๕๗(ดีโพลมา2368)
    5 เคสไอโฟน สุดแปลก สุดพิศดารในปี 2014
    วิธีการเล่นเป่ายิ้งฉุบให้ชนะได้ทุกครั้ง

    เลือกดูบลอก Search:
    ใช้เวลาประมวลผลหน้านี้ 78.0001ms